Comisiones
Control de Radiotelevisión Canaria (RTVC)
Miembros del órgano
Nombre | Cargo | Grupo parlamentario |
Sánchez-Simón Muñoz, Javier | Presidente Comisión (8/4/1997) |
G.P. Popular |
Oramas González-Moro, Ana María | Vicepresidenta Comisión (14/12/1998) |
G.P. Coalición Canaria (CC) |
Cruz Hernández, Julio | Secretario Comisión (8/4/1997) |
G.P. Socialista Canario |
Alonso Pérez, Benicio | Diputado (8/4/1997) |
G.P. Popular |
Barragán Cabrera, José Miguel | Diputado (8/4/1997) |
G.P. Coalición Canaria (CC) |
Cabrera Montelongo, Eugenio | Diputado (8/4/1997) |
G.P. Coalición Canaria (CC) |
Franquis de León, Guillermo | Diputado (8/4/1997) |
G.P. Popular |
González Hernández, José Miguel | Diputado (8/4/1997) |
G.P. Coalición Canaria (CC) |
Mato Adrover, Gabriel | Diputado (8/4/1997) |
G.P. Popular |
Alcaraz Abellán, José | Diputado (30/10/1998) |
G.P. Socialista Canario |
Alemán Santana, Juan Carlos | Diputado (8/4/1997) |
G.P. Socialista Canario |
Fajardo Spínola, Luis | Diputado (8/4/1997) |
G.P. Socialista Canario |
García Ramos, Juan Manuel | Diputado (1/10/1998) |
G.P. Mixto |
Medina Calero, Pedro | Diputado (1/10/1998) |
G.P. Mixto |
Modificaciones
Nombre | Alta | Cargo | Baja | Motivo |
---|---|---|---|---|
Déniz de León, Mª Isabel | 8/4/1997 | Diputada | 23/4/1997 | None |
Padrón Díaz, Carmelo | 8/4/1997 | Diputado | 20/5/1998 | None |
García Ramos, Juan Manuel | 8/4/1997 | Vicepresidente Comisión | 10/6/1998 | None |
Padrón Morales, Juan | 23/4/1997 | Diputado | 1/10/1998 | None |
Rodríguez-Batllori Sánchez, Francisco José | 10/6/1998 | Diputado | 1/10/1998 | None |
Oramas González-Moro, Ana María | 8/4/1997 | Diputada | 14/12/1998 | None |
Últimas reuniones
Fecha | Hora | Vídeo | Orden del día |
---|---|---|---|
14/dic/1998 | 12:30 | No hay grabación | Orden del día |
13/mar/1998 | 11:30 | No hay grabación | Orden del día |
8/abr/1997 | 10:30 | No hay grabación | Orden del día |