Comisiones
Sanidad y Consumo
Miembros del órgano
Nombre | Cargo | Grupo parlamentario |
Cruz Hernández, Julio | Presidente Comisión (21/7/1999) |
G.P. Socialista Canario |
Alonso Falcón, Victor Modesto | Vicepresidente Comisión (23/6/2000) |
G.P. Coalición Canaria - CC |
López Cruz, María Concepción | Secretaria Comisión (18/5/2000) |
G.P. Popular |
Bautista Vizcaíno, Eusebio José | Diputado (18/5/2000) |
G.P. Coalición Canaria - CC |
Hernández Martín, Cándido Eloy | Diputado (3/12/1999) |
G.P. Coalición Canaria - CC |
Martín Luis, Manuel | Diputado (15/9/1999) |
G.P. Coalición Canaria - CC |
Perdomo Reyes, Cristina María | Diputada (5/10/2000) |
G.P. Coalición Canaria - CC |
Zamora Rodríguez, María Luisa | Diputada (21/7/1999) |
G.P. Coalición Canaria - CC |
Argany Fajardo, Álvaro | Diputado (21/7/1999) |
G.P. Socialista Canario |
Lorenzo Acosta, María Belén | Diputada (21/7/1999) |
G.P. Socialista Canario |
Padrón Rodríguez, María Dolores | Diputada (2/12/1999) |
G.P. Socialista Canario |
Pareja González, Luis Esteban | Diputado (23/9/1999) |
G.P. Socialista Canario |
Cabrera Matos, Carlos Javier | Diputado (13/4/2000) |
G.P. Popular |
Rodríguez Falero, Consuelo | Diputada (21/7/1999) |
G.P. Popular |
Roldós Caballero, Mercedes | Diputada (21/7/1999) |
G.P. Popular |
Allende Riera, María Belén | Diputada (21/7/1999) |
G.P. Mixto |
Modificaciones
Nombre | Alta | Cargo | Baja | Motivo |
---|---|---|---|---|
Cruz Hernández, Julio | 21/7/1999 | Diputado | 21/7/1999 | Presidente Comisión |
Montelongo González, Águeda | 21/7/1999 | Diputada | 21/7/1999 | Secretaria Comisión |
Morales Cedrés, María Auxiliadora | 21/7/1999 | Diputada | 21/7/1999 | Vicepresidenta Comis |
Sanjuán Hernández, Antonio | 21/7/1999 | Diputado | 15/9/1999 | Cambio en Comisión |
Saavedra Acevedo, Jerónimo | 21/7/1999 | Diputado | 23/9/1999 | Senador por CAC |
Rodríguez Flores, María Dolores | 21/7/1999 | Diputada | 2/12/1999 | Cambio en Comisión |
Perdomo Reyes, Cristina María | 21/7/1999 | Diputada | 3/12/1999 | Cambio en Comisión |
Montelongo González, Águeda | 21/7/1999 | Secretaria Comisión | 28/3/2000 | Baja como Diputado |
Macías Santana, José | 21/7/1999 | Diputado | 13/4/2000 | Cambio en Comisión |
Morales Cedrés, María Auxiliadora | 21/7/1999 | Vicepresidenta Comisión | 18/5/2000 | Cambio en Comisión |
López Cruz, María Concepción | 14/4/2000 | Diputada | 18/5/2000 | Secretaria Comisión |
Alonso Falcón, Victor Modesto | 21/7/1999 | Diputado | 23/6/2000 | Vicepresidente Comis |
Mendoza Cabrera, José | 21/7/1999 | Diputado | 5/10/2000 | Cambio en Comisión |
Últimas reuniones
Fecha | Hora | Vídeo | Orden del día |
---|---|---|---|
20/mar/2003 | 10:30 | No hay grabación | Orden del día |
5/mar/2003 | 11:00 | No hay grabación | Orden del día |
20/ene/2003 | 10:30 | No hay grabación | Orden del día |
14/ene/2003 | 11:30 | No hay grabación | Orden del día |
27/nov/2002 | 10:30 | No hay grabación | Orden del día |
30/oct/2002 | 10:45 | No hay grabación | Orden del día |
28/jun/2002 | 10:00 | No hay grabación | Orden del día |
27/may/2002 | 11:00 | No hay grabación | Orden del día |
10/may/2002 | 10:30 | No hay grabación | Orden del día |
18/abr/2002 | 10:30 | No hay grabación | Orden del día |