Comisiones
Mesa de la Comisión de Estudio de Jóvenes y Menores en Canarias
Miembros del órgano
Nombre | Cargo | Grupo parlamentario |
Mora González, Pilar I. | Presidenta Comisión (18/4/2006) |
G.P. Coalición Canaria (CC) |
Armas Rodríguez, Manuela | Vicepresidenta Comisión (9/3/2005) |
G.P. Socialista Canario |
Moreno del Rosario, Víctor | Secretario Comisión (5/3/2007) |
G.P. Popular |
Modificaciones
Nombre | Alta | Cargo | Baja | Motivo |
---|---|---|---|---|
Perdomo Reyes, Cristina Mª. | 9/3/2005 | Presidenta Comisión | 20/3/2006 | RENUNCIA AL CARGO |
Díaz Hernández, Alejandro José | 9/3/2005 | Secretario Comisión | 14/2/2007 | abadono de G.P. |
Últimas reuniones
Fecha | Hora | Vídeo | Orden del día |
---|---|---|---|
18/ene/2006 | 11:30 | No hay grabación | Orden del día |
13/dic/2005 | 20:00 | No hay grabación | Orden del día |
15/nov/2005 | 12:20 | No hay grabación | Orden del día |
6/oct/2005 | 09:15 | No hay grabación | Orden del día |