Comisiones
Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Aguas
Miembros del órgano
Nombre | Cargo | Grupo parlamentario |
Tavío Ascanio, Cristina | Presidenta Comisión (19/7/2011) |
GP Popular |
Hernández Rodríguez, Juan Pedro | Vicepresidente Comisión (19/7/2011) |
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) |
Ramírez Espinosa, Belinda | Secretaria Comisión (19/7/2011) |
GP Socialista Canario |
Afonso El Jaber, Felipe | Diputado (13/7/2011) |
GP Popular |
Antona Gómez, Asier | Diputado (13/7/2011) |
GP Popular |
Enseñat Bueno, Fernando | Diputado (27/8/2012) |
GP Popular |
Guerra Galván, Ana María | Diputada (13/12/2011) |
GP Popular |
Chinea Mendoza, Víctor Tomás | Diputado (13/7/2011) |
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) |
Morales Febles, José Javier | Diputado (13/7/2011) |
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) |
Perestelo Rodríguez, José Luis | Diputado (13/7/2011) |
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) |
Zamora Rodríguez, María Luisa | Diputada (13/7/2011) |
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) |
González González, Ana | Diputada (12/9/2014) |
GP Socialista Canario |
Pérez Hernández, Manuel Marcos | Diputado (13/7/2011) |
GP Socialista Canario |
Martín Martín, Fabián Atamán | Diputado (12/7/2011) |
GP Mixto |
Modificaciones
Nombre | Alta | Cargo | Baja | Motivo |
---|---|---|---|---|
Hernández Rodríguez, Juan Pedro | 13/7/2011 | Diputado | 19/7/2011 | Elección cargo Mesa |
Ramírez Espinosa, Belinda | 13/7/2011 | Diputada | 19/7/2011 | Elección cargo Mesa |
Tavío Ascanio, Cristina | 13/7/2011 | Diputada | 19/7/2011 | Elección cargo Mesa |
Ibarra Betancort, Luis | 13/7/2011 | Diputado | 12/8/2011 | Renuncia |
de Haro Brito, María Rosa | 13/7/2011 | Diputada | 29/11/2011 | Renuncia |
Santana Reyes, Juan de San Genaro | 13/7/2011 | Diputado | 1/7/2012 | Renuncia |
Padrón Benítez, Agustín | 13/7/2011 | Diputado | 18/1/2013 | Renuncia a diputado |
Armas González, Alpidio | 13/7/2011 | Diputado | 30/1/2013 | Baja / modif. comp. |
Gutiérrez Oramas, Nicolás | 13/7/2011 | Diputado | 31/1/2013 | Baja / modif. comp. |
Galván González, Encarna | 13/9/2011 | Diputada | 12/9/2014 | Sustitución |
Últimas reuniones
Fecha | Hora | Vídeo | Orden del día |
---|---|---|---|
9/mar/2015 | 10:00 | Orden del día | |
19/nov/2014 | 12:30 | Orden del día | |
28/oct/2014 | 11:00 | Orden del día | |
26/jun/2014 | 12:00 | No hay grabación | Orden del día |
2/jun/2014 | 10:30 | No hay grabación | Orden del día |
14/abr/2014 | 10:00 | No hay grabación | Orden del día |
24/mar/2014 | 10:00 | No hay grabación | Orden del día |
18/feb/2014 | 10:00 | No hay grabación | Orden del día |
20/dic/2013 | 11:15 | No hay grabación | Orden del día |
28/oct/2013 | 12:00 | No hay grabación | Orden del día |