Comisiones
Sanidad
Miembros del órgano
Nombre | Cargo | Grupo parlamentario |
Cruz Oval, María Teresa | Presidenta Comisión (22/7/2015) |
GP Socialista Canario |
García Martínez, Dolores Alicia | Vicepresidenta Comisión (28/9/2017) |
GP Nacionalista Canario (CC-PNC) |
Río Sánchez, María del | Secretaria Comisión (22/7/2015) |
GP Podemos |
Acuña Betancort, Marciano | Diputado (14/9/2017) |
GP Nacionalista Canario (CC-PNC) |
Luis Domínguez, M.ª Elena | Diputada (8/9/2015) |
GP Nacionalista Canario (CC-PNC) |
Pitti González, José Manuel | Diputado (17/7/2015) |
GP Nacionalista Canario (CC-PNC) |
Hernández Guillén, Marcos Francisco | Diputado (17/7/2015) |
GP Socialista Canario |
Hernández Gutiérrez, Patricia | Diputada (24/1/2017) |
GP Socialista Canario |
Álvaro Lavandera, Iñaki | Diputado (17/7/2015) |
GP Socialista Canario |
Gómez Hernández, Zacarías | Diputado (13/1/2017) |
GP Popular |
Navarro de Paz, María Australia | Diputada (13/9/2017) |
GP Popular |
Pérez Batista, Astrid María | Diputada (17/7/2015) |
GP Popular |
Márquez Fandiño, Juan José | Diputado (17/7/2015) |
GP Podemos |
Rodríguez Rodríguez, Román | Diputado (17/7/2015) |
GP Nueva Canarias (NC) |
Curbelo Curbelo, Casimiro | Diputado (17/7/2015) |
GP Mixto |
Modificaciones
Nombre | Alta | Cargo | Baja | Motivo |
---|---|---|---|---|
Acuña Betancort, Marciano | 17/7/2015 | Diputado | 22/7/2015 | Elección cargo Mesa |
Cruz Oval, María Teresa | 17/7/2015 | Diputada | 22/7/2015 | Elección cargo Mesa |
Río Sánchez, María del | 17/7/2015 | Diputada | 22/7/2015 | Elección cargo Mesa |
Cabrera de León, David | 17/7/2015 | Diputado | 8/9/2015 | Sustitución |
Matos Expósito, Gustavo | 17/7/2015 | Diputado | 27/9/2016 | Sustitución |
Díaz Guerra, Guillermo | 17/7/2015 | Diputado | 31/12/2016 | Renuncia. |
Hernández Gómez, Juan Ramón | 17/7/2015 | Diputado | 20/1/2017 | Sustitución |
Corujo Berriel, María Dolores | 27/9/2016 | Diputada | 24/1/2017 | Sustitución |
Luzardo Romano, Josefa | 17/7/2015 | Diputada | 13/9/2017 | Sustitución |
Acuña Betancort, Marciano | 22/7/2015 | Vicepresidente Comisión | 14/9/2017 | Renuncia |
García Martínez, Dolores Alicia | 17/7/2015 | Diputada | 28/9/2017 | Elección cargo Mesa |
González Taño, María Guadalupe | 20/1/2017 | Diputada | 20/5/2019 | Diputada Cortes Gral |
Últimas reuniones
Fecha | Hora | Vídeo | Orden del día |
---|---|---|---|
21/mar/2019 | 10:00 | Orden del día | |
1/feb/2019 | 10:00 | Orden del día | |
4/dic/2018 | 10:00 | Orden del día | |
15/nov/2018 | 10:00 | Orden del día | |
22/oct/2018 | 10:00 | Orden del día | |
2/oct/2018 | 10:00 | Orden del día | |
13/sep/2018 | 10:00 | Orden del día | |
14/jun/2018 | 10:00 | Orden del día | |
15/may/2018 | 12:00 | Orden del día | |
4/abr/2018 | 12:00 | Orden del día |
Descripción
Funciones: Aborda las cuestiones referidas a la gestión del Servicio Canario de Salud, la asistencia sanitaria a través de los centros de Atención Primaria, de Atención Especializada y de la red pública hospitalaria, así como la autorización y supervisión de establecimientos sanitarios y sociosanitarios. Conoce también los asuntos relativos a los hábitos saludables y las medidas de prevención de la enfermedad y protección de la salud, la vigilancia epidemiológica, la salud medioambiental, la higiene alimentaria y la ordenación farmacéutica.
Trata igualmente la atención a las drogodependencias y toxicomanías, la hemodonación y hemoterapia, la tarjeta sanitaria canaria y receta electrónica, el fomento del uso racional de los medicamentos, los programas de donación y trasplantes, la salud mental y los programas oncológicos. Finalmente, se ocupa de los temas referentes a la gestión de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, las obras de infraestructuras en hospitales y en centros de salud y en consultorios, las listas de esperas y urgencias, la seguridad alimentaria y la ordenación farmacéutica.